Forsvarssjefen (FSJ) er øverste faglige sjef for det norske forsvaret. Forsvarssjefen fører kommando over Norges militære styrker og er ansvarlig for planlegging og forberedelse av landets militære forsvar, for beredskaps- og mobiliseringsplanlegging og for den militære langtidsplanleggingen. Eirik Kristoffersen er Norges forsvarssjef siden august 2020.
Fra 2003 er Forsvarssjefen og dennes strategiske funksjoner integrert i Forsvarsdepartementet gjennom Forsvarsstaben. Forsvarssjefen er regjeringens og forsvarsministerens nærmeste militære rådgiver, og representerer Norge i NATOs militærkomité.
Stillingen ble opprettet under andre verdenskrig i Nord-Norge i 1940, gjenopprettet i Storbritannia i 1942, opphevet i fred i 1946 og gjeninnført i 1963. Forsvarssjefens organ for ledelsen av den fagmilitære virksomheten var i perioden 1970–2003 Forsvarets overkommando.
Norges forsvarssjefer
Oversikt over norske forsvarssjefer med funksjonsperiode:
Periode | Forsvarssjef |
---|---|
18. mai 1940 – 28. juni 1940 | Otto Ruge |
28. juni 1940 – 22. februar 1942 | Ubesatt |
23. februar 1942 – 30. juni 1944 | Wilhelm von Tangen Hansteen |
1. juli 1944 – 15. juli 1945 | Kronprins Olav |
16. juli 1945 – 31. desember 1945 | Otto Ruge |
1. januar 1946 – 31. mai 1946 | Elias Corneliussen |
1. juni 1946 – 31. juli 1946 | Halvor Hansson |
1. august 1946 – 31. desember 1962 | Ingen. Forsvarsstaben øverste myndighet. |
1. januar 1963 – 31. desember 1963 | Bjarne Øen |
1. januar 1964 – 31. januar 1972 | Folke Hauger Johannessen |
1. februar 1972 – 20. mars 1977 | Herman Fredrik Zeiner-Gundersen |
21. mars 1977 – 30. juni 1982 | Sverre Ludvig Borgund Hamre |
1. juli 1982 – 30. juni 1984 | Sven Aage Hauge |
1. juli 1984 – 31. august 1987 | Fredrik Bull-Hansen |
1. september 1987 – 5. september 1989 | Vigleik Eide |
6. september 1989 – 31. oktober 1994 | Torolf Rein |
1. november 1994 – 30. april 1999 | Arne Solli |
1. mai 1999 – 31. mars 2005 | Sigurd Frisvold |
1. april 2005 – 30. september 2009 | Sverre Diesen |
1. oktober 2009 – 19. november 2013 | Harald Sunde |
19. november 2013 – 17. august 2020 | Haakon Bruun-Hanssen |
17. august 2020 – | Eirik Kristoffersen |