Forsvarssjefen, FSJ, øverste faglige sjef for det norske forsvar. Forsvarssjefen fører kommando over Norges militære styrker. Forsvarssjefen er ansvarlig for planlegging og forberedelse av landets militære forsvar, for beredskaps- og mobiliseringsplanlegging og for den militære langtidsplanleggingen.
Fra 2003 er Forsvarssjefen og dennes strategiske funksjoner integrert i Forsvarsdepartementet gjennom Forsvarsstaben. Forsvarssjefen er regjeringens og forsvarsministerens nærmeste militære rådgiver, og representerer Norge i NATOs militærkomité.
Stillingen ble opprettet under andre verdenskrig i Nord-Norge 1940, gjenopprettet i Storbritannia 1942, opphevet i fred 1946, gjeninnført 1963. Forsvarssjefens organ for ledelsen av den fagmilitære virksomheten var i perioden 1970 til 2003 Forsvarets overkommando.
Norges forsvarssjefer
Oversikt over norske forsvarssjefer med funksjonsperiode:
Periode | Forsvarssjef |
---|---|
18.05.1940 - 28.06.1940 | Otto Ruge |
28.06.1940 - 22.02.1942 | Ubesatt |
23.02.1942 - 31.06.1944 | Wilhelm von Tangen Hansteen |
01.06.1944 - 15.07.1945 | Kronprins Olav |
16.07.1945 - 31.12.1945 | Otto Ruge |
01.01.1946 - 31.05.1946 | Elias Corneliussen |
01.06.1946 - 31.07.1946 | Halvor Hansson |
01.08.1946 - 31.12.1962 | Ingen. Forsvarsstaben øverste myndighet. |
01.01.1963 - 31.12.1963 | Bjarne Øen |
01.01.1964 - 31.01.1972 | Folke Hauger Johannessen |
01.02.1972 - 20.03.1977 | Herman Fredrik Zeiner-Gundersen |
21.03.1977 - 30.06.1982 | Sverre Ludvig Borgund Hamre |
01.07.1982 - 30.06.1984 | Sven Aage Hauge |
01.07.1984 - 31.08.1987 | Fredrik Bull-Hansen |
01.09.1987 - 05.09.1989 | Vigleik Eide |
06.09.1989 - 31.10.1994 | Torolf Rein |
01.11.1994 - 30.04.1999 | Arne Solli |
01.05.1999 - 31.03.2005 | Sigurd Frisvold |
01.04.2005 - 30.09.2009 | Sverre Diesen |
01.10.2009 - 19.11.2013 | Harald Sunde |
19.11.2013 - | Haakon Bruun-Hanssen |